MAR DE FESTIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villalba Hervas, 9
Código Postal 38002
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAR DE FESTIN SL
CIF B76715747
Capital Social 101000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/09/2016
Nombres Anteriores
- MAR DE FESTIN AIE
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Polar Seafood Greenland A S
VINCULACIONES DE MAR DE FESTIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAR DE FESTIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | Socio | 14/10/2016 | 25/01/2022 |
Cabellos Ballenilla Alfredo Nguema | Apoderado Solidario | 17/01/2020 | 25/01/2022 |
Cadenas Zamora Laura | Apoderado Solidario | 17/01/2020 | 25/01/2022 |
CARTONAJES DE LA PLANA SL | Socio | 12/01/2017 | 25/01/2022 |
Castro Rico Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 17/01/2020 | 25/01/2022 |
Castro Rico Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 25/01/2022 | 25/01/2022 |
DECAL ESPAÑA SA | Socio | 24/02/2017 | 25/01/2022 |
FERRER Y BARRY SL | Socio | 17/01/2017 | 25/01/2022 |
FINYCAR SL | Socio | 17/01/2017 | 25/01/2022 |
OK MOBILITY ESPAÑA SL | Socio | 17/01/2017 | 25/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAR DE FESTIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 15, S 8, H TF 57909, I/A 14 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 15, S 8, H TF 57909, I/A 14 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 15, S 8, H TF 57909, I/A 14 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 15, S 8, H TF 57909, I/A 14 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-38
- Modificar la redacción de los estatutos sociales de la entidad en su totalidad, con la expresa derogación de su actual redacción
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 12, S 8, H TF 57909, I/A 12 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 12, S 8, H TF 57909, I/A 12 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 12, S 8, H TF 57909, I/A 12 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 12, S 8, H TF 57909, I/A 12 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 14, S 8, H TF 57909, I/A 13 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Empresa: MAR DE FESTIN AIE
- Se modifican los estatutos sociales, al objeto de adecuarlos a la forma social adoptada y, en consecuencia, conformados a las exigencias de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, se refunden la totalidad de los mismos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 9, S 8, H TF 57909, I/A 11 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-38