ROCA MARIMON JUANA MARIA
Informe ejecutivo de ROCA MARIMON JUANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROCA MARIMON JUANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBACETE AERO SL | Apoderado Solidario | 07/02/2024 | |
MAR DE BASAURI SL | Apoderado Solidario | 16/08/2022 | |
MAR DE FORCAREI SL | Apoderado Solidario | 16/08/2022 |
VINCULACIONES DE ROCA MARIMON JUANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA MARIMON JUANA MARIA
Empresa: GLOBAL ASDRUBAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45975 , F 16, S 8, H M 807845, I/A 3 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-28
Empresa: BRIDGER AEROSPACE EUROPE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 47, S 8, H M 774236, I/A 6 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Empresa: BRIDGER AEROSPACE EUROPE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 45, S 8, H M 774236, I/A 3 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: MAR DE FORCAREI SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3790 , F 224, S 8, H TF 61397, I/A 6 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-38
Empresa: MAR DE BASAURI SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3790 , F 218, S 8, H TF 61398, I/A 7 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-163-38
Empresa: PUERTO DE AIGUAFREDA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3688 , F 147, S 8, H TF 58624, I/A 10 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-38
Empresa: PUERTO DE TAMARIU SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 61, S 8, H TF 58258, I/A 10 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Empresa: MAR DE FOFE SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3669 , F 202, S 8, H TF 57905, I/A 10 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-38
Empresa: MAR DE FERREIROS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3648 , F 98, S 8, H TF 57907, I/A 11 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Empresa: MAR DE FESTIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 14, S 8, H TF 57909, I/A 13 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-38
Información de ROCA MARIMON JUANA MARIA
Mostramos los datos de ROCA MARIMON JUANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA MARIMON JUANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos