PUERTO DE TAMARIU SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Villalba Hervas, 9
Código Postal 38002
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social PUERTO DE TAMARIU SL
CIF V76723006
Capital Social 101000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/12/2016
Nombres Anteriores
- PUERTO DE TAMARIU AIE
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Niisa Trawl Aps
VINCULACIONES DE PUERTO DE TAMARIU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUERTO DE TAMARIU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | Socio | 02/01/2017 | 30/09/2022 |
Cabellos Ballenilla Alfredo Nguema | Apoderado Solidario | 08/07/2020 | 30/09/2022 |
Cadenas Zamora Laura | Apoderado Solidario | 08/07/2020 | 30/09/2022 |
Castro Rico Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 08/07/2020 | 30/09/2022 |
Castro Rico Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 30/09/2022 | 30/09/2022 |
ENAGAS FINANCIACIONES SAU | Socio | 20/12/2017 | 30/09/2022 |
Niisa Trawl Aps | Socio Unico | 08/07/2020 | 30/09/2022 |
Pery Riera Jose Maria | Apoderado Solidario | 08/07/2020 | 30/09/2022 |
REDEIA CORPORACION SA | Socio | 20/12/2017 | 30/09/2022 |
Refoyo Dominguez Daniel | Apoderado Solidario | 08/07/2020 | 30/09/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PUERTO DE TAMARIU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 61, S 8, H TF 58258, I/A 11 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 61, S 8, H TF 58258, I/A 11 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-38
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 61, S 8, H TF 58258, I/A 11 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-38
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 61, S 8, H TF 58258, I/A 11 (30/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-201-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 61, S 8, H TF 58258, I/A 10 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados. Se modifica la redacción de los Estatutos Sociales en su totalidad con expresa derogación los mismos, los cuales quedan refundidos en un nuevo texto.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 59, S 8, H TF 58258, I/A 9 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 59, S 8, H TF 58258, I/A 9 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 59, S 8, H TF 58258, I/A 9 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3679 , F 59, S 8, H TF 58258, I/A 9 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-38
Empresa: PUERTO DE TAMARIU AIE
- Como consecuencia de la Transformación a Sociedad de Responsabilidad Limitada, se da nueva redacción a los estatutos sociales de la entidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3476 , F 70, S 8, H TF 58258, I/A 8 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-38