MAR DE DEIMOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA JESUS SANTOS REIN, ED. TERMINAL S/N, LOCAL BA
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social MAR DE DEIMOS SL
CIF B92454651
Capital Social 883008.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/07/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAR DE DEIMOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAR DE DEIMOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Ramos Mario | Administrador Unico | 02/11/2018 | 25/02/2019 |
Martinez Ramos Mario | Liquidador | 25/02/2019 | 25/02/2019 |
Lironville Jean Francois Alexandre Alfred | Administrador Unico | 24/08/2018 | 02/11/2018 |
Valenti John Claude | Administrador Unico | 24/08/2018 |
ACTOS BORME DE MAR DE DEIMOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 217, S 8, H MA 64103, I/A 10 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 217, S 8, H MA 64103, I/A 10 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 217, S 8, H MA 64103, I/A 10 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 217, S 8, H MA 64103, I/A 10 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
- AVDA JESUS SANTOS REIN, ED. TERMINAL S/N, LOCAL BA (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 216, S 8, H MA 64103, I/A 8 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 216, S 8, H MA 64103, I/A 9 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 216, S 8, H MA 64103, I/A 9 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 216, S 8, H MA 64103, I/A 7 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 216, S 8, H MA 64103, I/A 7 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-29
- AVDA JESUS SANTOS REIN, URB. PUEBLO LUCA, ED. MIR (FUENGIROLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 216, S 8, H MA 64103, I/A 6 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-29