LIRONVILLE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE ALFRED
Informe ejecutivo de LIRONVILLE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE ALFRED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LIRONVILLE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE ALFRED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR DE CALIXTO SL | Socio Unico | 25/03/2019 | |
NIDEG BAHIA SL | Socio Unico | 16/03/2015 |
VINCULACIONES DE LIRONVILLE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE ALFRED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LIRONVILLE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE ALFRED
Empresa: MAR DE CALIXTO SL
Socio Único
- Lironville Jean Francois Alexandre Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 209, S 8, H MA 64102, I/A 8 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-29
Empresa: MAR DE DEIMOS SL
Administrador Unico
- Lironville Jean Francois Alexandre Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 216, S 8, H MA 64103, I/A 9 (02/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-29
Empresa: MAR DE DEIMOS SL
Administrador Unico
- Lironville Jean Francois Alexandre Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 216, S 8, H MA 64103, I/A 7 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-29
Empresa: NIDEG BAHIA SL
Socio Único
- Lironville Jean Francois Alexandre Alfred
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4047, L 2958, F 48, S 8, H MA 84143, I/A 4 (16/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-29
Información de LIRONVILLE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE ALFRED
Mostramos los datos de LIRONVILLE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE ALFRED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LIRONVILLE JEAN FRANCOIS ALEXANDRE ALFRED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos