VALENTI JOHN CLAUDE
Informe ejecutivo de VALENTI JOHN CLAUDE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VALENTI JOHN CLAUDE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAR DE CALIXTO SL | Administrador Unico | 12/03/2019 | |
MAR DE DEIMOS SL | Administrador Unico | 24/08/2018 | |
VATALI SPAIN SL | Liquidador | 28/04/2015 | 28/04/2015 |
VATALI SPAIN SL | Administrador Solidario | 25/02/2013 | 28/04/2015 |
VATALI SPAIN SL | Administrador Unico | 20/12/2011 | 25/02/2013 |
VINCULACIONES DE VALENTI JOHN CLAUDE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VALENTI JOHN CLAUDE
Empresa: MAR DE CALIXTO SL
Administrador Unico
- Valenti John Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 209, S 8, H MA 64102, I/A 7 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-29
Empresa: MAR DE DEIMOS SL
Administrador Unico
- Valenti John Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3336, L 2248, F 216, S 8, H MA 64103, I/A 7 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-29
Empresa: VATALI SPAIN SL
Liquidador
- Valenti John Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-29
Empresa: VATALI SPAIN SL
Administrador Solidario
- Tacquard Alexis Jean Andre
- Valenti John Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-29
Empresa: VATALI SPAIN SL
Administrador Solidario
- Tacquard Alexis Jean Andre
- Valenti John Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29
Empresa: VATALI SPAIN SL
Administrador Unico
- Valenti John Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29
Empresa: VATALI SPAIN SL
Administrador Unico
- Valenti John Claude
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 20, S 8, H MA111657, I/A 1 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Información de VALENTI JOHN CLAUDE
Mostramos los datos de VALENTI JOHN CLAUDE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VALENTI JOHN CLAUDE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos