VATALI SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA JESUS SANTOS REIN S/N - EDIF. TERMINAL (LOCAL (FUENGIROLA)
Provincia Málaga
Razón Social VATALI SPAIN SL
CIF B93159812
Capital Social 16000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 22/11/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VATALI SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VATALI SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Tacquard Alexis Jean Andre | Administrador Solidario | 25/02/2013 | 28/04/2015 |
Valenti John Claude | Liquidador | 28/04/2015 | 28/04/2015 |
Valenti John Claude | Administrador Solidario | 25/02/2013 | 28/04/2015 |
Valenti John Claude | Administrador Unico | 20/12/2011 | 25/02/2013 |
ACTOS BORME DE VATALI SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 3 (28/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-85-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 22, S 8, H MA111657, I/A 2 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 20, S 8, H MA111657, I/A 1 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29
Dirección:AVDA JESUS SANTOS REIN S/N - EDIF. TERMINAL (LOCAL (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:22/11/11
Capital:16.000,00 Euros
Objeto social:El diseño, la edición, la explotación, gestión y desarrollo de sitios web por cuenta propia o ajena, así como todas las actividades de informática, publicidad, de telecomunicaciones y ofimática
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4955, L 3862, F 20, S 8, H MA111657, I/A 1 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-29