MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alisos, 19
Código Postal 13002
Municipio Ciudad Real
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de medicina general
Fecha de Constitución 15/12/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Espinosa Ruiz Alfonso | Administrador Solidario | 18/01/2021 | 23/07/2024 |
Espinosa Ruiz Alfonso | Soc.Prof. | 18/01/2021 | 23/07/2024 |
Espinosa Ruiz Alfonso | Liquidador Solidario | 23/07/2024 | 23/07/2024 |
Marin Morales Luis Alberto | Administrador Solidario | 18/01/2021 | 23/07/2024 |
Marin Morales Luis Alberto | Soc.Prof. | 18/01/2021 | 23/07/2024 |
Marin Morales Luis Alberto | Liquidador Solidario | 23/07/2024 | 23/07/2024 |
ACTOS BORME DE MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 31595, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 31595, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 31595, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-13
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 31595, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 31595, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 61, S 8, H CR 31595, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-13
Dirección:C/ ALISOS 19 (CIUDAD REAL)
Comienzo de operaciones:15/12/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios de medicina en todas las especialidades. CNAE 8621
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 61, S 8, H CR 31595, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-13