ESPINOSA RUIZ ALFONSO
Informe ejecutivo de ESPINOSA RUIZ ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESPINOSA RUIZ ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/09/2024 | |
TRAUMA-MAES SLP | Soc.Prof. | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE ESPINOSA RUIZ ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESPINOSA RUIZ ALFONSO
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Moreno Juara Angel
- Torres Haba Esther
- Vela Fernandez Fernando
- Vela Fernandez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 609942, I/A 184 (03/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-174-28
Empresa: MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Liquidador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 31595, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-13
Empresa: MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Administrador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 31595, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-13
Empresa: MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Administrador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Soc.Prof.
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 61, S 8, H CR 31595, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-13
Empresa: TRAUMA-MAES SLP
Administrador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 184, S 8, H CR 28837, I/A 2 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-13
Empresa: FAMER 33 CIUDAD REAL SL
Administrador Unico
- Espinosa Ruiz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 166, S 8, H CR 30452, I/A 2 (26/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-13
Empresa: FAMER 33 CIUDAD REAL SL
Administrador Unico
- Espinosa Ruiz Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 164, S 8, H CR 30452, I/A 1 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-13
Empresa: TRAUMA-MAES SLP
Administrador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Soc.Prof.
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 183, S 8, H CR 28837, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-13
Información de ESPINOSA RUIZ ALFONSO
Mostramos los datos de ESPINOSA RUIZ ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESPINOSA RUIZ ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos