MARIN MORALES LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de MARIN MORALES LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARIN MORALES LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAUMA-MAES SLP | Socio Unico | 14/01/2021 | |
TRAUMA-MAES SLP | Administrador Unico | 14/01/2021 | |
TRAUMA-MAES SLP | Soc.Prof. | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE MARIN MORALES LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARIN MORALES LUIS ALBERTO
Empresa: MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Liquidador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 31595, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-13
Empresa: MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Administrador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CR 31595, I/A 3 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-13
Empresa: MAETRA CIUDAD REAL TRAUMA SLP
Administrador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Soc.Prof.
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 681 , F 61, S 8, H CR 31595, I/A 1 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-13
Empresa: TRAUMA-MAES SLP
Administrador Unico
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 184, S 8, H CR 28837, I/A 2 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-13
Empresa: TRAUMA-MAES SLP
Administrador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 184, S 8, H CR 28837, I/A 2 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-13
Empresa: TRAUMA-MAES SLP
Socio Único
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 184, S 8, H CR 28837, I/A 2 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-13
Empresa: TRAUMA-MAES SLP
Administrador Solidario
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Soc.Prof.
- Espinosa Ruiz Alfonso
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627 , F 183, S 8, H CR 28837, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-13
Empresa: TRAUMATOLOGOS DE CIUDAD REAL SL
Liquidador
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 39, S 8, H CR 16664, I/A 2 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-13
Empresa: TRAUMATOLOGOS DE CIUDAD REAL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Calatrava Romero Ramon
- Cotillo Torres Jose Antonio
- Marin Morales Luis Alberto
- Mayo Hernandez Manuel
- Muñoz Berenguer Juan Antonio
Presidente
Secretario
- Marin Morales Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 423 , F 39, S 8, H CR 16664, I/A 2 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-13
Información de MARIN MORALES LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de MARIN MORALES LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARIN MORALES LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos