M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA - EXTINGUIDA
Razón Social M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA
Nombres Anteriores
- M. & P. DIAGONAL CORREDORIA D'ASSEGURANCES SAL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pujol Cortes Jose Juan | Liquidador | 30/08/2022 | 30/08/2022 |
Pujol Cortes Jose Juan | Administrador Unico | 26/11/2020 | 30/08/2022 |
Fernandez Mediavilla Francisco | Administrador Solidario | 14/12/2018 | 26/11/2020 |
Pujol Cortes Jose Juan | Administrador Solidario | 14/12/2018 | 26/11/2020 |
Fernandez Mediavilla Francisco | Administrador Solidario | 04/12/2013 | 14/12/2018 |
Pujol Cortes Jose Juan | Administrador Solidario | 04/12/2013 | 14/12/2018 |
ACTOS BORME DE M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 15 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 15 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 15 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 15 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Modificación del artículo 7º de los Estatutos Sociales en cuanto al sistema de Administración social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 14 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 14 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 14 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-43
- PASEO SUNYER 37 BAJOS (REUS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 13 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 12 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 12 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-43