PUJOL CORTES JOSE JUAN
Informe ejecutivo de PUJOL CORTES JOSE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PUJOL CORTES JOSE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA | Liquidador | 30/08/2022 | 30/08/2022 |
M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA | Administrador Unico | 26/11/2020 | 30/08/2022 |
M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA | Administrador Solidario | 14/12/2018 | 26/11/2020 |
M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA | Administrador Solidario | 04/12/2013 | 14/12/2018 |
VINCULACIONES DE PUJOL CORTES JOSE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PUJOL CORTES JOSE JUAN
Liquidador
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 15 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-43
Administrador Unico
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 15 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-173-43
Administrador Unico
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 14 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 14 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 12 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 12 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 139, S 8, H T 11398, I/A 11 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 139, S 8, H T 11398, I/A 11 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-43
Información de PUJOL CORTES JOSE JUAN
Mostramos los datos de PUJOL CORTES JOSE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PUJOL CORTES JOSE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos