FERNANDEZ MEDIAVILLA FRANCISCO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ MEDIAVILLA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FERNANDEZ MEDIAVILLA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL SALOU-AVENTURA SL | Apoderado Solidario | 17/03/2023 | |
M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA | Administrador Solidario | 14/12/2018 | 26/11/2020 |
M. & P. DIAGONAL CORREDURIA D'ASSEGURANCES SA | Administrador Solidario | 04/12/2013 | 14/12/2018 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ MEDIAVILLA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ MEDIAVILLA FRANCISCO
Empresa: HOTEL SALOU-AVENTURA SL
Apoderado Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Moran Carracedo Gabriela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1864 , F 117, S 8, H T 13892, I/A 9 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 14 (26/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 12 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 140, S 8, H T 11398, I/A 12 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 139, S 8, H T 11398, I/A 11 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-43
Administrador Solidario
- Fernandez Mediavilla Francisco
- Pujol Cortes Jose Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 139, S 8, H T 11398, I/A 11 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-43
Información de FERNANDEZ MEDIAVILLA FRANCISCO
Mostramos los datos de FERNANDEZ MEDIAVILLA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ MEDIAVILLA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos