LOIEN INTERIORISMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mayor, 16
Código Postal 20003
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social LOIEN INTERIORISMO SL
CIF B75196360
Capital Social 5700.0 Euros
Fecha de Constitución 22/02/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOIEN INTERIORISMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOIEN INTERIORISMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Loidi Lizaso Juan Jose | Administrador Unico | 02/10/2019 | 06/06/2024 |
Loidi Lizaso Juan Jose | Liquidador | 06/06/2024 | 06/06/2024 |
Etxarri Fodel Elena | Administrador Solidario | 16/04/2018 | 02/10/2019 |
Loidi Lizaso Juan Jose | Administrador Solidario | 16/04/2018 | 02/10/2019 |
ACTOS BORME DE LOIEN INTERIORISMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 40700, I/A 4 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 40700, I/A 4 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 40700, I/A 4 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 40700, I/A 4 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 220, S 8, H SS 40700, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 220, S 8, H SS 40700, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 220, S 8, H SS 40700, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 217, S 8, H SS 40700, I/A 1 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-20
Dirección:C/ MAYOR Nº16, 1ºA. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:22/02/18
Capital:5.700,00 Euros
Objeto social:Realización de todo tipo de estudios y proyectos de Interiorismo y Decoración. - Ejecución de cualquier tipo de obras de Interiorismo y Decoración. - Dirección y coordinación de obras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 217, S 8, H SS 40700, I/A 1 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-20