LOIDI LIZASO JUAN JOSE
Informe ejecutivo de LOIDI LIZASO JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOIDI LIZASO JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERIORISMO LOIET SL | Administrador Solidario | 13/06/2016 |
VINCULACIONES DE LOIDI LIZASO JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOIDI LIZASO JUAN JOSE
Empresa: LOIEN INTERIORISMO SL
Liquidador
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 40700, I/A 4 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-20
Empresa: LOIEN INTERIORISMO SL
Administrador Unico
- Loidi Lizaso Juan Jose
Liquidador
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 40700, I/A 4 (06/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-20
Empresa: LOIEN INTERIORISMO SL
Administrador Unico
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 220, S 8, H SS 40700, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: LOIEN INTERIORISMO SL
Administrador Solidario
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 220, S 8, H SS 40700, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: LOIEN INTERIORISMO SL
Administrador Solidario
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 217, S 8, H SS 40700, I/A 1 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-20
Empresa: INTERIORISMO LOIET SL
Administrador Solidario
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 89, S 8, H SS 35344, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Empresa: INTERIORISMO LOIET SL
Administrador Mancomunado
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 89, S 8, H SS 35344, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Empresa: INTERIORISMO LOIET SL
Administrador Mancomunado
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 86, S 8, H SS 35344, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-20
Información de LOIDI LIZASO JUAN JOSE
Mostramos los datos de LOIDI LIZASO JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOIDI LIZASO JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos