ETXARRI FODEL ELENA
Informe ejecutivo de ETXARRI FODEL ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ETXARRI FODEL ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERIORISMO LOIET SL | Administrador Solidario | 13/06/2016 |
VINCULACIONES DE ETXARRI FODEL ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ETXARRI FODEL ELENA
Empresa: LOIEN INTERIORISMO SL
Administrador Solidario
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 220, S 8, H SS 40700, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-20
Empresa: LOIEN INTERIORISMO SL
Administrador Solidario
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 217, S 8, H SS 40700, I/A 1 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-20
Empresa: INTERIORISMO LOIET SL
Administrador Solidario
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 89, S 8, H SS 35344, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Empresa: INTERIORISMO LOIET SL
Administrador Mancomunado
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 89, S 8, H SS 35344, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Empresa: INTERIORISMO LOIET SL
Administrador Mancomunado
- Etxarri Fodel Elena
- Loidi Lizaso Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 86, S 8, H SS 35344, I/A 1 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-20
Información de ETXARRI FODEL ELENA
Mostramos los datos de ETXARRI FODEL ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ETXARRI FODEL ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos