LOGINTEGRAL DISTRIBUCION MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Luis, 25
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGINTEGRAL DISTRIBUCION MADRID SL
CIF B85786788
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 23/09/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente REDPRENSA SL
Propietario DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL
VINCULACIONES DE LOGINTEGRAL DISTRIBUCION MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGINTEGRAL DISTRIBUCION MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Aguado Pedro | Representante | 17/06/2010 | 01/12/2010 |
Colldefors Martinez Javier | Representante | 17/06/2010 | 01/12/2010 |
Compañia De Distribucion Integral De Publicaciones | Consejero | 17/06/2010 | 01/12/2010 |
Corchon Zamora Jesus-oscar | Representante | 17/06/2010 | 01/12/2010 |
DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL | Socio Unico | 13/10/2010 | 01/12/2010 |
DISTRIBUCIONES COMECOSA SL | Consejero | 17/06/2010 | 01/12/2010 |
Garcia Caballero Federico | Apoderado | 08/07/2010 | 01/12/2010 |
Jimenez De Laiglesia Pan Carlos | Secretario No Consejero | 17/06/2010 | 01/12/2010 |
LOGINTEGRAL 2000 SA | Consejero | 17/06/2010 | 01/12/2010 |
Loinaz Jaime Jose Maria | Apoderado | 08/07/2010 | 01/12/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LOGINTEGRAL DISTRIBUCION MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 116, S 8, H M 485968, I/A 6 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 116, S 8, H M 485968, I/A 6 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 116, S 8, H M 485968, I/A 5 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 112, S 8, H M 485968, I/A 4 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 109, S 8, H M 485968, I/A 3 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 107, S 8, H M 485968, I/A 2 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 107, S 8, H M 485968, I/A 2 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 107, S 8, H M 485968, I/A 2 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
- SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE LA ESCISION POR SEGREGACION DE LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN MADRID Y DENOMINADA "LOGINTEGRAL 2000 SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 100, S 8, H M 485968, I/A 1 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 100, S 8, H M 485968, I/A 1 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-28