LOPEZ COBO ANTONIO
Informe ejecutivo de LOPEZ COBO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE LOPEZ COBO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OMICRON PLASTICS SL | Administrador Unico | 23/01/2018 |
VINCULACIONES DE LOPEZ COBO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ COBO ANTONIO
Empresa: OMICRON PLASTICS SL
Administrador Unico
- Lopez Cobo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 81, S 8, H GR 50914, I/A 1 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-18
Empresa: DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alcobendas Martinez Jose Luis
- Garcia Caballero Federico
- Lopez Cobo Antonio
- Ruiz Esteban Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 175, S 8, H M 485860, I/A 32 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-28
Empresa: GELESA GESTION LOGISTICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Alcobendas Martinez Jose Luis
- Garcia Caballero Federico
- Loinaz Jaime Jose Maria
- Lopez Cobo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28080 , F 149, S 8, H M 431138, I/A 25 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Empresa: LOGINTEGRAL DISTRIBUCION MADRID SL
Apoderado
- Garcia Caballero Federico
- Lopez Cobo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26970 , F 109, S 8, H M 485968, I/A 3 (08/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-28
Empresa: GELESA GESTION LOGISTICA SL
Apoderado
- Garcia Caballero Federico
- Lopez Cobo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24006 , F 33, S 8, H M 431138, I/A 7 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Empresa: COMERCIAL DE PRENSA SIGLO XXI SA
Apoderado
- Garcia Caballero Federico
- Lopez Cobo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27747 , F 221, S 8, H M 77205, I/A 57 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-28
Empresa: DISTRIBUCION DE PRENSA POR RUTAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Caballero Federico
- Lopez Cobo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25740 , F 103, S 8, H M 65468, I/A 40 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-28
Empresa: DIMA DISTRIBUCION INTEGRAL SL
Apoderado
- Garcia Caballero Federico
- Lopez Cobo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26964 , F 36, S 8, H M 485860, I/A 3 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-28
Información de LOPEZ COBO ANTONIO
Mostramos los datos de LOPEZ COBO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ COBO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos