LMR ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuencarral, 74
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LMR ASOCIADOS SL
CIF B78668662
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Marcos Palomero De Manjon Rosaura
VINCULACIONES DE LMR ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LMR ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Romero Guerrero Jose Maria | Representante | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
Fundacion Vicente Ferrer | Liquidador Mancomunado | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
Infante Fernandez Concepcion | Representante | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
Marcos Palomero De Manjon Rosaura | Administrador Unico | 27/04/2011 | 30/10/2013 |
Marcos Palomero De Manjon Rosaura | Socio Unico | 10/08/2010 | 30/10/2013 |
Medicos Sin Fronteras España | Liquidador Mancomunado | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
Misioneras De La Caridad Madre Teresa De Calcuta | Liquidador Mancomunado | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
Vallet Vila Rafael | Representante | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
Fernandez Alcaide Susana Pilar | Apoderado | 27/04/2011 | |
Lopez Hermoso Agius Juan Carlos | Administrador Solidario | 27/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LMR ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 221, S 8, H M 49348, I/A 18 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 221, S 8, H M 49348, I/A 18 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 221, S 8, H M 49348, I/A 18 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 221, S 8, H M 49348, I/A 18 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 221, S 8, H M 49348, I/A 17 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 220, S 8, H M 49348, I/A 16 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 220, S 8, H M 49348, I/A 16 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 220, S 8, H M 49348, I/A 16 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
- C/ FUENCARRAL 74 Bl.1 4º C (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 220, S 8, H M 49348, I/A 15 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-28