FUNDACION VICENTE FERRER
Informe ejecutivo de FUNDACION VICENTE FERRER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FUNDACION VICENTE FERRER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUDEL SL | Administrador Unico | 08/01/2020 | 15/02/2021 |
NUDEL SL | Liquidador | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
PROYECTOS ZOSER SL | Liquidador Mancomunado | 31/08/2016 | 31/08/2016 |
LMR ASOCIADOS SL | Liquidador Mancomunado | 30/10/2013 | 30/10/2013 |
VINCULACIONES DE FUNDACION VICENTE FERRER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FUNDACION VICENTE FERRER
Empresa: NUDEL SL
Liquidador
- Fundacion Vicente Ferrer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 7, F 78, S 8, H IB 295, I/A 3 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-07
Empresa: NUDEL SL
Administrador Unico
- Fundacion Vicente Ferrer
Liquidador
- Fundacion Vicente Ferrer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 7, F 78, S 8, H IB 295, I/A 3 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-07
Empresa: NUDEL SL
Administrador Unico
- Fundacion Vicente Ferrer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7, L 7, F 78, S 8, H IB 295, I/A 2 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-07
Empresa: PROYECTOS ZOSER SL
Liquidador Mancomunado
- Fundacion Vicente Ferrer
- Lloves Canal Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 105, S 8, H SE 40923, I/A 2 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-41
Empresa: PROYECTOS ZOSER SL
Administrador Unico
Liquidador Mancomunado
- Fundacion Vicente Ferrer
- Lloves Canal Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 105, S 8, H SE 40923, I/A 2 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-41
Empresa: LMR ASOCIADOS SL
Liquidador Mancomunado
- Fundacion Vicente Ferrer
- Medicos Sin Fronteras España
- Misioneras De La Caridad Madre Teresa De Calcuta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 221, S 8, H M 49348, I/A 18 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-28
Información de FUNDACION VICENTE FERRER
Mostramos los datos de FUNDACION VICENTE FERRER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FUNDACION VICENTE FERRER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos