FERNANDEZ ALCAIDE SUSANA PILAR
Informe ejecutivo de FERNANDEZ ALCAIDE SUSANA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE FERNANDEZ ALCAIDE SUSANA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERALCA SL | Administrador Solidario | 22/09/2023 | |
HEMISPHERE GLOBAL HOLDING SL | Apoderado | 10/09/2019 | |
HEMISPHERE 16 SL | Apoderado | 10/09/2019 | |
HEMISPHERE SPIRITS SL | Apoderado | 07/02/2018 | |
KRINO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Soc.Prof. | 28/01/2016 | |
KRINO ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS SLP | Administrador Solidario | 28/01/2016 | |
INVERSIONES ARCEFER SL | Administrador Solidario | 26/03/2015 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ ALCAIDE SUSANA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ ALCAIDE SUSANA PILAR
Empresa: FERALCA SL
Administrador Solidario
- Fernandez Alcaide Fernando
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4992 , F 45, S 8, H M 81661, I/A 9 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Empresa: HEMISPHERE 16 SL
Apoderado
- De La Calle Fernandez Gema
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
- Gallardo Sotero Karol
- Souissi Del Pino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35223 , F 164, S 8, H M 633373, I/A 7 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Empresa: HEMISPHERE GLOBAL HOLDING SL
Apoderado
- De La Calle Fernandez Gema
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
- Gallardo Sotero Karol
- Souissi Del Pino Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 33, S 8, H M 637217, I/A 6 (10/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-178-28
Empresa: HEMISPHERE PROPERTIES SL
Apoderado
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36501 , F 86, S 8, H M 655675, I/A 2 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
Administrador Solidario
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
- Lopez Hermoso Agius Juan Carlos
Soc.Prof.
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
- Lopez Hermoso Agius Juan Carlos
- Lopez Hermoso Agius Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34096 , F 203, S 8, H M 613360, I/A 1 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-24-28
Empresa: CAMPENON SA
Apoderado
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
- KRINO CONSULTORES SL
- Lopez Hermoso Vallejo Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25784 , F 48, S 8, H M 57500, I/A 18 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: INVERSIONES ARCEFER SL
Administrador Solidario
- De Arce Y Borda Jose Maria
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33286 , F 80, S 8, H M 599034, I/A 1 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Empresa: GESIF SA
Secretario
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24417 , F 99, S 8, H M 24669, I/A 60 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-28
Empresa: LMR ASOCIADOS SL
Apoderado
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2870 , F 221, S 8, H M 49348, I/A 17 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Empresa: ENERGAIRE SA
Administrador Unico
Representante
- Fernandez Alcaide Susana Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 171, S 8, H M 31802, I/A 15 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Información de FERNANDEZ ALCAIDE SUSANA PILAR
Mostramos los datos de FERNANDEZ ALCAIDE SUSANA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ ALCAIDE SUSANA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos