LIZARRAGA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LIZARRAGA INVERSIONES SICAV
Nombres Anteriores
- GILONDE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LIZARRAGA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIZARRAGA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 25/09/2015 | 16/10/2019 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 25/09/2015 | 16/10/2019 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 25/09/2015 | 16/10/2019 |
De Solis Martinez Campos Javier | Presidente | 31/07/2012 | 16/10/2019 |
De Solis Martinez Campos Javier | Consejero | 31/07/2012 | 16/10/2019 |
De Solis Martinez Campos Javier | Apoderado | 07/06/2012 | 16/10/2019 |
De Solis Y Martinez-campos Fernando | Consejero | 31/07/2012 | 16/10/2019 |
De Solis Y Martinez Campos Francisco Javier | Liquidador | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
De Solis Y Martinez Campos Javier | Consejero | 10/05/2012 | 16/10/2019 |
De Solis Y Martinez-campos Maria Antonia | Consejero | 31/07/2012 | 16/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIZARRAGA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 30 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 30 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 30 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 30 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 30 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 29 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 19ª LA PUBLICACION DEL CESE DEL SECRETARIO NO CONSEJERO DE SOLIS MARTINEZ-CAMPOS MARIA ANTONIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 123, S 8, H M 299298, I/A 19 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 123, S 8, H M 299298, I/A 19 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 123, S 8, H M 299298, I/A 19 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 28 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28