SOLIS MARTINEZ CAMPOS MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de SOLIS MARTINEZ CAMPOS MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIERRAS DE VALSOL SL | Administrador Unico | 08/06/2021 | |
SOLDEVAL SL | Administrador Unico | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS MARIA DOLORES
Empresa: TIERRAS DE VALSOL SL
Administrador Unico
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 222, S 8, H SE 31439, I/A 6 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-41
Empresa: LIZARRAGA INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Solis Martinez Campos Javier
- De Solis Y Martinez-campos Fernando
- De Solis Y Martinez-campos Maria Antonia
- Solis Martinez-campos Isabel
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 30 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Empresa: LIZARRAGA INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Solis Martinez Campos Javier
- De Solis Y Martinez-campos Fernando
- De Solis Y Martinez-campos Maria Antonia
- Solis Martinez-campos Isabel
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 29 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Empresa: PROTONEGO SL
Liquidador Unico
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4722 , F 179, S 8, H SE 74879, I/A 5 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Empresa: PROTONEGO SL
Administrador Unico
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Liquidador Unico
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4722 , F 179, S 8, H SE 74879, I/A 5 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Empresa: SOLDEVAL SL
Administrador Unico
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3595 , F 174, S 8, H SE 50768, I/A 4 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-47-41
Empresa: GILONDE INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Solis Martinez Campos Javier
- De Solis Y Martinez-campos Fernando
- De Solis Y Martinez-campos Maria Antonia
- Solis Martinez-campos Isabel
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 123, S 8, H M 299298, I/A 19 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Información de SOLIS MARTINEZ CAMPOS MARIA DOLORES
Mostramos los datos de SOLIS MARTINEZ CAMPOS MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SOLIS MARTINEZ CAMPOS MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos