DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS JAVIER
Informe ejecutivo de DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIZARRAGA INVERSIONES SICAV | Presidente | 31/07/2012 | 16/10/2019 |
LIZARRAGA INVERSIONES SICAV | Consejero | 31/07/2012 | 16/10/2019 |
LIZARRAGA INVERSIONES SICAV | Apoderado | 07/06/2012 | 16/10/2019 |
VINCULACIONES DE DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS JAVIER
Empresa: LIZARRAGA INVERSIONES SICAV
Apoderado
- BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D
- De Solis Martinez Campos Javier
- Rodriguez Arranz Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 30 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Empresa: LIZARRAGA INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Solis Martinez Campos Javier
- De Solis Y Martinez-campos Fernando
- De Solis Y Martinez-campos Maria Antonia
- Solis Martinez-campos Isabel
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- De Solis Martinez Campos Javier
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 30 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Empresa: LIZARRAGA INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Solis Martinez Campos Javier
- De Solis Y Martinez-campos Fernando
- De Solis Y Martinez-campos Maria Antonia
- Solis Martinez-campos Isabel
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Presidente
- De Solis Martinez Campos Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 129, S 8, H M 299298, I/A 29 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Empresa: GILONDE INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Solis Martinez Campos Javier
- De Solis Y Martinez-campos Fernando
- De Solis Y Martinez-campos Maria Antonia
- Solis Martinez-campos Isabel
- Solis Martinez Campos Maria Dolores
Presidente
- De Solis Martinez Campos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 123, S 8, H M 299298, I/A 19 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-28
Empresa: GILONDE INVERSIONES SICAV
Apoderado
- De Solis Martinez Campos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17439 , F 123, S 8, H M 299298, I/A 18 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-28
Información de DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS JAVIER
Mostramos los datos de DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE SOLIS MARTINEZ CAMPOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos