LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 89
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
CIF B62866736
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Página Web www.lincolnelectric.es
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alba Salgado Jessica | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2017 | 14/12/2020 |
Belles Sanllehy Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2017 | 14/12/2020 |
Daniel Paulo Ramos Leitao | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/01/2017 | 14/12/2020 |
ERNST AND YOUNG SL | Auditor | 18/08/2016 | 14/12/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor de Cuentas Concursal | 04/04/2018 | 14/12/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 04/04/2018 | 14/12/2020 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 06/08/2020 | 14/12/2020 |
Evgenia Khrushchaleva | Apoderado | 18/04/2012 | 14/12/2020 |
Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias | Administrador Solidario | 06/08/2020 | 14/12/2020 |
Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias | Apoderado Solidario | 04/04/2018 | 14/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 177, S 8, H B 251068, I/A 60 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 177, S 8, H B 251068, I/A 59 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 176, S 8, H B 251068, I/A 58 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 176, S 8, H B 251068, I/A 57 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 176, S 8, H B 251068, I/A 57 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 176, S 8, H B 251068, I/A 56 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 176, S 8, H B 251068, I/A 55 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-08
Auditor
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 176, S 8, H B 251068, I/A 54 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 173, S 8, H B 251068, I/A 53 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 172, S 8, H B 251068, I/A 52 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08