LUIS ANTONIO OLIVEIRA E CUNHA DE VASCONCELOS DIAS
Informe ejecutivo de LUIS ANTONIO OLIVEIRA E CUNHA DE VASCONCELOS DIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUIS ANTONIO OLIVEIRA E CUNHA DE VASCONCELOS DIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINCOLN ELECTRIC IBERIA SL | Consejero | 29/03/2012 | |
LINCOLN ELECTRIC IBERIA SL | Consejero | 17/11/2011 |
VINCULACIONES DE LUIS ANTONIO OLIVEIRA E CUNHA DE VASCONCELOS DIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUIS ANTONIO OLIVEIRA E CUNHA DE VASCONCELOS DIAS
Empresa: LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Administrador Solidario
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
- Robert Mayo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 176, S 8, H B 251068, I/A 57 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Empresa: LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Consejero
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
Presidente
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 176, S 8, H B 251068, I/A 57 (06/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-08
Empresa: LINCOLN ELECTRIC IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46346 , F 75, S 8, H B 28671, I/A 146 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-79-08
Empresa: LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 172, S 8, H B 251068, I/A 52 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08
Empresa: LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Consejero
Presidente
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 172, S 8, H B 251068, I/A 51 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08
Empresa: LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45704 , F 172, S 8, H B 251068, I/A 51 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-08
Empresa: LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Salgado Jessica
- Belles Sanllehy Francisco Javier
- Daniel Paulo Ramos Leitao
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
- Nuno Gil Santos Lagrange E Silva
- Oller Soler Xantal
- Simona Brassesco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 179, S 8, H B 251068, I/A 49 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: LINCOLN ELECTRIC EUROPE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Belles Sanllehy Francisco Javier
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
- Urpi Noguera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 179, S 8, H B 251068, I/A 49 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Empresa: LINCOLN ELECTRIC IBERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
- Mathias Hallmann
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 162, S 8, H B 28671, I/A 135 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-08
Empresa: LINCOLN ELECTRIC IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Salgado Jessica
- Belles Sanllehy Francisco Javier
- Exposito Prieto Jose
- Luis Antonio Oliveira E Cunha De Vasconcelos Dias
- Mathias Hallmann
- Simona Brassesco
- Urpi Noguera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 162, S 8, H B 28671, I/A 135 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-175-08
VER MAS ACTOS
Información de LUIS ANTONIO OLIVEIRA E CUNHA DE VASCONCELOS DIAS
Mostramos los datos de LUIS ANTONIO OLIVEIRA E CUNHA DE VASCONCELOS DIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUIS ANTONIO OLIVEIRA E CUNHA DE VASCONCELOS DIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos