INTEGRAL DE NEGOCIOS SL
Dirección social Cl Atlantic, 112
Código Postal 08040
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INTEGRAL DE NEGOCIOS SL
CIF B08917205
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Teléfono 93 793 75 76
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INTEGRAL DE NEGOCIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INTEGRAL DE NEGOCIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cryns Panagiotopoulou Beatriz | Consejero Delegado | 10/09/2024 | |
Cryns Panagiotopoulou Beatriz | Consejero | 10/09/2024 | |
Cryns Panagiotopoulou Beatriz | Presidente | 10/09/2024 | |
Cryns Panagiotopoulou Elena | Consejero Delegado | 10/09/2024 | |
Cryns Panagiotopoulou Elena | Consejero | 10/09/2024 | |
Muñoz Urbano Fernando | Apoderado | 10/09/2024 | |
Muñoz Urbano Fernando | Consejero | 23/06/2016 | 10/09/2024 |
Muñoz Urbano Fernando | Secretario | 23/06/2016 | 10/09/2024 |
Saura Ramos Francisco | Consejero | 10/09/2024 | |
Muñoz Urbano Fernando | REPR.143 RRM | 23/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INTEGRAL DE NEGOCIOS SL
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 84769, I/A 37 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35440 , F 216, S 8, H B 84769, I/A 36 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35440 , F 216, S 8, H B 84769, I/A 36 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08