LIGNUM CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Augusto Figueroa, 17
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LIGNUM CAPITAL SL
CIF B86999984
Capital Social 78577.0 Euros
Fecha de Constitución 16/06/2014
Nombres Anteriores
- LIGNUM CAPITAL PFP SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LIGNUM CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIGNUM CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañadas Bouwen Antonio | Vicesecretario No Consejero | 27/08/2018 | 23/12/2020 |
Cañadas Bouwen Manuel | Secretario No Consejero | 13/05/2015 | 23/12/2020 |
Gervi Oxana | Consejero Delegado Solidario | 13/05/2015 | 23/12/2020 |
Gervi Oxana | Consejero | 13/05/2015 | 23/12/2020 |
Gonzalez Carmona Alvaro Faustino | Apoderado Solidario | 07/10/2014 | 23/12/2020 |
Gonzalez Carmona Alvaro Faustino | Apoderado Solidario | 13/05/2015 | 23/12/2020 |
Gonzalez De Abreu Rafael | Apoderado Solidario | 07/10/2014 | 23/12/2020 |
Gonzalez Gomez Eduardo | Consejero | 17/07/2015 | 23/12/2020 |
QUORUM AUDITORES Y CONSULTORES SLP | Auditor | 16/07/2018 | 23/12/2020 |
Rodriguez Navarro Orlando Arturo | Apoderado | 27/08/2018 | 23/12/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LIGNUM CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 141, S 8, H M 586163, I/A 15 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 141, S 8, H M 586163, I/A 15 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 141, S 8, H M 586163, I/A 15 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 141, S 8, H M 586163, I/A 15 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: LIGNUM CAPITAL PFP SL
- Actividades de las sociedades holding.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 141, S 8, H M 586163, I/A 14 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: LIGNUM CAPITAL PFP SL
- LIGNUM CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 141, S 8, H M 586163, I/A 14 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: LIGNUM CAPITAL PFP SL
- RENUNCIA A LA AUTORIZACION PARA OPERAR COMO PLATAFORMA DE FINANCIACION PARTICIPATIVA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 141, S 8, H M 586163, I/A 14 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Empresa: LIGNUM CAPITAL PFP SL
Capital Anterior: | 75.738,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.839,00 | Euros |
Capital Actual: | 78.577,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34821 , F 209, S 8, H M 586163, I/A 13 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: LIGNUM CAPITAL PFP SL
Capital Anterior: | 74.786,00 | Euros |
Aumento de capital: | 952,00 | Euros |
Capital Actual: | 75.738,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34821 , F 209, S 8, H M 586163, I/A 13 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Empresa: LIGNUM CAPITAL PFP SL
Capital Anterior: | 72.426,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.360,00 | Euros |
Capital Actual: | 74.786,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,26 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34821 , F 209, S 8, H M 586163, I/A 13 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28