RODRIGUEZ NAVARRO ORLANDO ARTURO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ NAVARRO ORLANDO ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ NAVARRO ORLANDO ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODINCORP SL | Socio Unico | 18/10/2021 | 18/01/2024 |
RODINCORP SL | Administrador Unico | 18/10/2021 | 18/01/2024 |
RODINCORP SL | Liquidador | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
LIGNUM CAPITAL SL | Apoderado | 27/08/2018 | 23/12/2020 |
LIGNUM CAPITAL SL | Apoderado | 18/06/2018 | 27/08/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ NAVARRO ORLANDO ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ NAVARRO ORLANDO ARTURO
Empresa: RODINCORP SL
Liquidador
- Rodriguez Navarro Orlando Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 52, S 8, H M 753180, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: RODINCORP SL
Administrador Unico
- Rodriguez Navarro Orlando Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 52, S 8, H M 753180, I/A 2 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-28
Empresa: RODINCORP SL
Administrador Unico
- Rodriguez Navarro Orlando Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 50, S 8, H M 753180, I/A 1 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Empresa: RODINCORP SL
Socio Único
- Rodriguez Navarro Orlando Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42573 , F 50, S 8, H M 753180, I/A 1 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Empresa: LIGNUM CAPITAL PFP SL
Apoderado
- Rodriguez Navarro Orlando Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34821 , F 206, S 8, H M 586163, I/A 10 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Empresa: LIGNUM CAPITAL PFP SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Ramos Lucero Javier
- Rodriguez Navarro Orlando Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34821 , F 206, S 8, H M 586163, I/A 10 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-28
Empresa: LIGNUM CAPITAL PFP SL
Apoderado
- Garcia Ramos Lucero Javier
- Rodriguez Navarro Orlando Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34821 , F 203, S 8, H M 586163, I/A 7 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-28
Información de RODRIGUEZ NAVARRO ORLANDO ARTURO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ NAVARRO ORLANDO ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ NAVARRO ORLANDO ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos