LEVINA SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB MONTE MAYOR - Nº K8
Código Postal 29679
Municipio Benahavís
Provincia Málaga
Razón Social LEVINA SPAIN SL
CIF B93126449
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 06/05/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LEVINA SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LEVINA SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Frankort Martinus Jacobus Maria | Administrador Unico | 18/05/2011 | 25/11/2015 |
Frankort Martinus Jacobus Maria | Liquidador | 25/11/2015 | 25/11/2015 |
M.J.M. Frankort Beheer B.V | Socio Unico | 18/05/2011 | 25/11/2015 |
ACTOS BORME DE LEVINA SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 73, S 8, H MA109259, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 73, S 8, H MA109259, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 73, S 8, H MA109259, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 73, S 8, H MA109259, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 73, S 8, H MA109259, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-29
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 297.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 73, S 8, H MA109259, I/A 3 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-29
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 297.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 300.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 9.900,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 72, S 8, H MA109259, I/A 2 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 72, S 8, H MA109259, I/A 1 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 72, S 8, H MA109259, I/A 1 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-29
Dirección:URB MONTE MAYOR - Nº K8 (BENAHAVIS)
Comienzo de operaciones:06/05/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compra, venta y la urbanización de terrenos rústicos y urbanos. Construcción y promoción de todo tipo de edificaciones. Servicios de asesoramientoe intermediación en el mercado inmobiliario y servicios de marketing a empresas y particulares. Explotación de inmuebles en régimen de alquiler. Servi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 72, S 8, H MA109259, I/A 1 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-29