M.J.M. FRANKORT BEHEER B.V
Informe ejecutivo de M.J.M. FRANKORT BEHEER B.V
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE M.J.M. FRANKORT BEHEER B.V
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUILAINE-ALTEA SL | Socio Unico | 11/12/2013 | |
COLETTE-ALTEA SL | Socio Unico | 12/07/2013 | |
EVA ALTEA SL | Socio Unico | 06/02/2013 |
VINCULACIONES DE M.J.M. FRANKORT BEHEER B.V
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE M.J.M. FRANKORT BEHEER B.V
Empresa: GUILAINE-ALTEA SL
Socio Único
- M.J.M. Frankort Beheer B.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214, L 4121, F 60, S 8, H MA120905, I/A 1 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-29
Empresa: COLETTE-ALTEA SL
Socio Único
- M.J.M. Frankort Beheer B.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5159, L 4066, F 164, S 8, H MA118970, I/A 1 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
Empresa: EVA ALTEA SL
Socio Único
- M.J.M. Frankort Beheer B.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5098, L 4005, F 42, S 8, H MA116740, I/A 1 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-29
Empresa: LEVINA SPAIN SL
Socio Único
- M.J.M. Frankort Beheer B.V
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 72, S 8, H MA109259, I/A 1 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-29
Información de M.J.M. FRANKORT BEHEER B.V
Mostramos los datos de M.J.M. FRANKORT BEHEER B.V que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de M.J.M. FRANKORT BEHEER B.V, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos