FRANKORT MARTINUS JACOBUS MARIA
Informe ejecutivo de FRANKORT MARTINUS JACOBUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE FRANKORT MARTINUS JACOBUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUILAINE-ALTEA SL | Administrador Unico | 11/12/2013 | |
COLETTE-ALTEA SL | Administrador Unico | 12/07/2013 | |
EVA ALTEA SL | Administrador Unico | 06/02/2013 |
VINCULACIONES DE FRANKORT MARTINUS JACOBUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANKORT MARTINUS JACOBUS MARIA
Empresa: SPLINGET SL
Liquidador
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4094, L 3005, F 177, S 8, H MA 85515, I/A 5 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-29
Empresa: SPLINGET SL
Administrador Unico
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4094, L 3005, F 177, S 8, H MA 85515, I/A 5 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-29
Empresa: LEVINA SPAIN SL
Liquidador
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 73, S 8, H MA109259, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-29
Empresa: LEVINA SPAIN SL
Administrador Unico
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 73, S 8, H MA109259, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-29
Empresa: LIFETIME CONNECTION SPAIN SL
Liquidador
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4837, L 3745, F 125, S 8, H MA107718, I/A 3 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-29
Empresa: LIFETIME CONNECTION SPAIN SL
Administrador Unico
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4837, L 3745, F 125, S 8, H MA107718, I/A 3 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-29
Empresa: GUILAINE-ALTEA SL
Administrador Unico
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5214, L 4121, F 60, S 8, H MA120905, I/A 1 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-29
Empresa: COLETTE-ALTEA SL
Administrador Unico
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5159, L 4066, F 164, S 8, H MA118970, I/A 1 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-29
Empresa: EVA ALTEA SL
Administrador Unico
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5098, L 4005, F 42, S 8, H MA116740, I/A 1 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-29
Empresa: LEVINA SPAIN SL
Administrador Unico
- Frankort Martinus Jacobus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4882, L 3790, F 72, S 8, H MA109259, I/A 1 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-29
VER MAS ACTOS
Información de FRANKORT MARTINUS JACOBUS MARIA
Mostramos los datos de FRANKORT MARTINUS JACOBUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANKORT MARTINUS JACOBUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos