LETBOOST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Miquel Porcel-Mestre, 10
Código Postal 07141
Municipio Marratxí
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social LETBOOST SL
CIF B57790461
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 25/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LETBOOST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LETBOOST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Almeida Fernandez Pedro Miguel | Apoderado Solidario | 15/04/2013 | 05/04/2017 |
Peñalver Onieva Maria Jose | Administrador Unico | 21/01/2014 | 05/04/2017 |
Peñalver Onieva Maria Jose | Liquidador | 05/04/2017 | 05/04/2017 |
Perez Mas Guillem Lluis | Apoderado Solidario | 15/04/2013 | 27/01/2014 |
Cortes Garcia Antonia | Administrador Unico | 11/04/2013 | 21/01/2014 |
Almeida Fernandez Pedro Miguel | Administrador Solidario | 13/02/2013 | 11/04/2013 |
Perez Mas Guillem Lluis | Administrador Solidario | 13/02/2013 | 11/04/2013 |
ACTOS BORME DE LETBOOST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 92, S 8, H PM 71086, I/A 6 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 92, S 8, H PM 71086, I/A 6 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 92, S 8, H PM 71086, I/A 6 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 92, S 8, H PM 71086, I/A 6 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2530 , F 92, S 8, H PM 71086, I/A 5 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 38, S 8, H PM 71086, I/A 4 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 38, S 8, H PM 71086, I/A 4 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 38, S 8, H PM 71086, I/A 3 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Art. 21º.- El cargo de administrador será retribuido.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 38, S 8, H PM 71086, I/A 2 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 38, S 8, H PM 71086, I/A 2 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-07