ALMEIDA FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
Informe ejecutivo de ALMEIDA FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALMEIDA FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LETBOOST SL | Apoderado Solidario | 15/04/2013 | 05/04/2017 |
LETBOOST SL | Administrador Solidario | 13/02/2013 | 11/04/2013 |
VINCULACIONES DE ALMEIDA FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALMEIDA FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
Empresa: LETBOOST SL
Apoderado Solidario
- Almeida Fernandez Pedro Miguel
- Perez Mas Guillem Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 38, S 8, H PM 71086, I/A 3 (15/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-75-07
Empresa: LETBOOST SL
Administrador Solidario
- Almeida Fernandez Pedro Miguel
- Perez Mas Guillem Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 38, S 8, H PM 71086, I/A 2 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-07
Empresa: LETBOOST SL
Administrador Solidario
- Almeida Fernandez Pedro Miguel
- Perez Mas Guillem Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 36, S 8, H PM 71086, I/A 1 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-07
Información de ALMEIDA FERNANDEZ PEDRO MIGUEL
Mostramos los datos de ALMEIDA FERNANDEZ PEDRO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALMEIDA FERNANDEZ PEDRO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos