CORTES GARCIA ANTONIA
Informe ejecutivo de CORTES GARCIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CORTES GARCIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BAR LAS JARRAS SL | Administrador Mancomunado | 29/09/2011 |
VINCULACIONES DE CORTES GARCIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTES GARCIA ANTONIA
Empresa: AGA TRAVEL SERVICES SL
Apoderado Solidario
- Cortes Garcia Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2462 , F 204, S 8, H PM 38905, I/A 20 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-07
Empresa: ECOINGENIERIA Y PROYECTOS SL
Liquidador
- Cortes Garcia Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 91, S 8, H PM 75376, I/A 2 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-07
Empresa: ECOINGENIERIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Cortes Garcia Antonia
Liquidador
- Cortes Garcia Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 91, S 8, H PM 75376, I/A 2 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-07
Empresa: ECOINGENIERIA Y PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Cortes Garcia Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2597 , F 89, S 8, H PM 75376, I/A 1 (19/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-07
Empresa: LETBOOST SL
Administrador Unico
- Cortes Garcia Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 38, S 8, H PM 71086, I/A 4 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-07
Empresa: LETBOOST SL
Administrador Unico
- Cortes Garcia Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2523 , F 38, S 8, H PM 71086, I/A 2 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-07
Empresa: BAR LAS JARRAS SL
Administrador Mancomunado
- Cortes Garcia Antonia
- Santiago Romero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1434 , F 200, S 8, H GR 40254, I/A 1 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-18
Información de CORTES GARCIA ANTONIA
Mostramos los datos de CORTES GARCIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTES GARCIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos