LED A PORTER LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Pérez Galdós, 52
Código Postal 46008
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LED A PORTER LEVANTE SL
CIF B98162407
Capital Social 30000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/07/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LED A PORTER LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LED A PORTER LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbera Ruiz Jose Ramon | Consejero Delegado Mancomunado | 13/07/2009 | 23/06/2010 |
Barbera Ruiz Jose Ramon | Consejero | 13/07/2009 | 23/06/2010 |
Barbera Ruiz Jose Ramon | Liquidador Mancomunado | 23/06/2010 | 23/06/2010 |
Campoy Odena Sergio | Consejero | 13/07/2009 | 23/06/2010 |
Campoy Queralt Gerard | Secretario | 13/07/2009 | 23/06/2010 |
Campoy Queralt Gerard | Consejero Delegado Mancomunado | 13/07/2009 | 23/06/2010 |
Campoy Queralt Gerard | Consejero | 13/07/2009 | 23/06/2010 |
Campoy Queralt Gerard | Liquidador Mancomunado | 23/06/2010 | 23/06/2010 |
COMPAÑIA DE INVERSIONES DUMAS SL | Presidente | 13/07/2009 | 23/06/2010 |
COMPAÑIA DE INVERSIONES DUMAS SL | Consejero | 13/07/2009 | 23/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LED A PORTER LEVANTE SL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 51, S 8, H V 134904, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 51, S 8, H V 134904, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 51, S 8, H V 134904, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 51, S 8, H V 134904, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 51, S 8, H V 134904, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46
- A los efectos del Art. 143 del RRM, se deja constancia que la persona física designada por la Entidad "COMPAÑIA DE INVERSIONES DUMAS SL", para que la represente en el desempeño delas funciones como Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad de esta hoja, es Don Ramón Aznar Gil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 49, S 8, H V 134904, I/A 1 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 49, S 8, H V 134904, I/A 1 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-46
Dirección:AVDA PEREZ GALDOS 52 BAJO (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:01/07/09
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:La fabricación, instalación, diseño, comercialización, distribución y/o cualquier otra actividad relacionada con las nuevas tecnologías de iluminación y su aplicación en todo tipo de soportes y componentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 49, S 8, H V 134904, I/A 1 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-46