CAMPOY ODENA SERGIO
Informe ejecutivo de CAMPOY ODENA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CAMPOY ODENA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EASYLED TECHNOLOGIES SL | Liquidador | 18/04/2018 | |
LIGHTLED SL | Liquidador | 10/04/2018 | |
INVERSIONES PECUNIA SA | Consejero Delegado | 13/05/2010 | |
INVERSIONES PECUNIA SA | Presidente | 13/01/2010 | |
INVERSIONES PECUNIA SA | Consejero | 13/01/2010 |
VINCULACIONES DE CAMPOY ODENA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAMPOY ODENA SERGIO
Empresa: ODECO TECHNOLOGIES SL
Liquidador
- Campoy Odena Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40871 , F 116, S 8, H B 335236, I/A 19 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
Empresa: EASYLED TECHNOLOGIES SL
Liquidador
- Campoy Odena Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39062 , F 190, S 8, H B 336781, I/A 10 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Empresa: EASYLED TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Campoy Odena Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39062 , F 190, S 8, H B 336781, I/A 10 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-08
Empresa: ODECO TECHNOLOGIES SL
Liquidador
- Campoy Odena Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40871 , F 115, S 8, H B 335236, I/A 16 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Empresa: ODECO TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Campoy Odena Sergio
- Campoy Queralt Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40871 , F 115, S 8, H B 335236, I/A 16 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Empresa: LIGHTLED SL
Liquidador
- Campoy Odena Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 165, S 8, H B 279162, I/A 32 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Empresa: LIGHTLED SL
Administrador Unico
- Campoy Odena Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42976 , F 165, S 8, H B 279162, I/A 32 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-08
Empresa: EASYLED TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Campoy Odena Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39062 , F 190, S 8, H B 336781, I/A 9 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: EASYLED TECHNOLOGIES SL
Administrador Solidario
- Campoy Odena Sergio
- Campoy Queralt Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39062 , F 190, S 8, H B 336781, I/A 9 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Administrador Mancomunado
- Campoy Odena Sergio
- Campoy Queralt Sergi
- Pedrerol Jardi Jorge
- Pedrerol Lechuga David
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43607 , F 134, S 8, H B 433407, I/A 2 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-08
VER MAS ACTOS
Información de CAMPOY ODENA SERGIO
Mostramos los datos de CAMPOY ODENA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAMPOY ODENA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos