MADRID GARCIA VALENCIANO FRANCISCO
Informe ejecutivo de MADRID GARCIA VALENCIANO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MADRID GARCIA VALENCIANO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFS REMOVABLE STRUCTURES SL | Administrador Unico | 19/07/2019 | 02/07/2020 |
LED A PORTER LEVANTE SL | Consejero | 13/07/2009 | 23/06/2010 |
VINCULACIONES DE MADRID GARCIA VALENCIANO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADRID GARCIA VALENCIANO FRANCISCO
Empresa: AFS REMOVABLE STRUCTURES SL
Administrador Unico
- Madrid Garcia Valenciano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46988 , F 188, S 8, H B 537411, I/A 2 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-131-08
Empresa: AFS REMOVABLE STRUCTURES SL
Administrador Unico
- Madrid Garcia Valenciano Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46988 , F 188, S 8, H B 537411, I/A 1 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-08
Empresa: LED A PORTER LEVANTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Barbera Ruiz Jose Ramon
- Campoy Odena Sergio
- Campoy Queralt Gerard
- COMPAÑIA DE INVERSIONES DUMAS SL
- Feliciano Llacer Eduardo Pascual
- Madrid Garcia Valenciano Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 51, S 8, H V 134904, I/A 2 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-125-46
Empresa: LED A PORTER LEVANTE SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Barbera Ruiz Jose Ramon
- Campoy Odena Sergio
- Campoy Queralt Gerard
- COMPAÑIA DE INVERSIONES DUMAS SL
- Feliciano Llacer Eduardo Pascual
- Madrid Garcia Valenciano Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9065, L 6349, F 49, S 8, H V 134904, I/A 1 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-137-46
Información de MADRID GARCIA VALENCIANO FRANCISCO
Mostramos los datos de MADRID GARCIA VALENCIANO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADRID GARCIA VALENCIANO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos