LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Valencianes, 39
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
CIF B97155816
Actividad Edición de otros programas informáticos
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario Inova Capital Sociedad De Capital Riesgo De Regime
VINCULACIONES DE LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guardiola Villarroig Maria | Apoderado Solidario | 02/03/2010 | 06/08/2012 |
Guardiola Villarroig Maria | Apoderado Mancomunado | 02/03/2010 | 06/08/2012 |
Guzman Uribe Gonzalo | Apoderado Solidario | 02/03/2010 | 06/08/2012 |
Guzman Uribe Gonzalo | Apoderado Mancomunado | 02/03/2010 | 06/08/2012 |
Inova Capital Sociedad De Capital Riesgo De Regime | Socio Unico | 25/02/2010 | 06/08/2012 |
Peiro Jurado Marta | Administrador Concursal | 22/11/2010 | 06/08/2012 |
BAYSWATER CAPITAL INVESTMENTS SL | Administrador Mancomunado | 19/09/2011 | 17/04/2012 |
INOVA CAPITAL PARTICIPADAS SL | Administrador Mancomunado | 19/09/2011 | 17/04/2012 |
BAYSWATER CAPITAL INVESTMENTS SL | Consejero | 19/09/2011 | |
Guzman Uribe Gonzalo | Presidente | 19/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 209, S 8, H V 80747, I/A 32 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
Nif:B97155816
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:06/07/2012
Número Procedimiento Concursal:719/2010
Datos Registrales:
Tomo:
8822
Libro:
6108
Folio:
209
Hoja:
8-80747
Inscripción:
32
Fecha Inscripción06/08/2012
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 209, S 8, H V 80747, I/A 32 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
Nif:B97155816
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Peiro Jurado Marta
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:22/10/2010
Número Procedimiento Concursal:719/2010
Datos Registrales:
Tomo:
8822
Libro:
6108
Folio:
209
Hoja:
8-80747
Inscripción:
32
Fecha Inscripción06/08/2012
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 209, S 8, H V 80747, I/A 32 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
Nif:B97155816
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:06/07/2012
Número Procedimiento Concursal:719/2010
Datos Registrales:
Tomo:
8822
Libro:
6108
Folio:
209
Hoja:
8-80747
Inscripción:
32
Fecha Inscripción06/08/2012
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 209, S 8, H V 80747, I/A 32 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 209, S 8, H V 80747, I/A 31 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
Nif:B97155816
Auto de formación de la sección de calificación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:26/01/2012
Número Procedimiento Concursal:719/2010
Datos Registrales:
Tomo:
8822
Libro:
6108
Folio:
209
Hoja:
8-80747
Inscripción:
31
Fecha Inscripción17/04/2012
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 209, S 8, H V 80747, I/A 31 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
Nif:B97155816
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:26/01/2012
Número Procedimiento Concursal:719/2010
Datos Registrales:
Tomo:
8822
Libro:
6108
Folio:
209
Hoja:
8-80747
Inscripción:
31
Fecha Inscripción17/04/2012
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 209, S 8, H V 80747, I/A 31 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LARTEC DESARROLLOS INTELIGENTES SL
Nif:B97155816
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:3
Juez / Ponente:JOSE MARIA CUTILLAS TORNS
Fecha de Resolución:26/01/2012
Número Procedimiento Concursal:719/2010
Datos Registrales:
Tomo:
8822
Libro:
6108
Folio:
209
Hoja:
8-80747
Inscripción:
31
Fecha Inscripción17/04/2012
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 209, S 8, H V 80747, I/A 31 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 209, S 8, H V 80747, I/A 31 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-46
- La mercantil "Bayswater Capital Investments, S.L.", ha designado como persona fisica representante en el cargo de administrador mancomunado, a don Jose Tomas Moliner Robredo.La mercantil "Inova Capital Participadas, S.L.", ha designado como persona fisica representante en el cargo de administrador mancomunado, a don Gonzalo Diaz Uriarte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8822, L 6108, F 208, S 8, H V 80747, I/A 30 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-46