INOVA CAPITAL PARTICIPADAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 12
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INOVA CAPITAL PARTICIPADAS SL
CIF B82829920
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INOVA CAPITAL PARTICIPADAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INOVA CAPITAL PARTICIPADAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Uriarte Gonzalo | Administrador Mancomunado | 24/03/2011 | 13/03/2013 |
Diaz Uriarte Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2010 | 13/03/2013 |
Diaz Uriarte Gonzalo | Liquidador Mancomunado | 13/03/2013 | 13/03/2013 |
Garcia Baquero Arias Herminio | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2010 | 13/03/2013 |
Moliner Robredo Jose Tomas | Administrador Mancomunado | 24/03/2011 | 13/03/2013 |
Moliner Robredo Jose Tomas | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2010 | 13/03/2013 |
Moliner Robredo Jose Tomas | Liquidador Mancomunado | 13/03/2013 | 13/03/2013 |
Ramirez Belaustegui Juan Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2010 | 13/03/2013 |
Diaz Uriarte Gonzalo | Consejero | 24/03/2011 | |
Giron De Velasco Sada Jaime | Consejero | 08/01/2010 | 24/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INOVA CAPITAL PARTICIPADAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 53, S 8, H M 269353, I/A 22 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 53, S 8, H M 269353, I/A 22 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 53, S 8, H M 269353, I/A 22 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 53, S 8, H M 269353, I/A 22 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 53, S 8, H M 269353, I/A 21 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 53, S 8, H M 269353, I/A 20 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 53, S 8, H M 269353, I/A 20 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 53, S 8, H M 269353, I/A 20 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20668 , F 53, S 8, H M 269353, I/A 19 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28