BAYSWATER CAPITAL INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 12
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BAYSWATER CAPITAL INVESTMENTS SL
CIF B85316933
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 18/01/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE BAYSWATER CAPITAL INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BAYSWATER CAPITAL INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Uriarte Gonzalo | Administrador Mancomunado | 05/04/2011 | 05/03/2013 |
Diaz Uriarte Gonzalo | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2010 | 05/03/2013 |
Diaz Uriarte Gonzalo | Liquidador Mancomunado | 05/03/2013 | 05/03/2013 |
Garcia Baquero Arias Herminio | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2010 | 05/03/2013 |
Moliner Robredo Jose Tomas | Administrador Mancomunado | 05/04/2011 | 05/03/2013 |
Moliner Robredo Jose Tomas | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2010 | 05/03/2013 |
Moliner Robredo Jose Tomas | Liquidador Mancomunado | 05/03/2013 | 05/03/2013 |
Ramirez Belaustegui Juan Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/03/2010 | 05/03/2013 |
Sanchez Serrano Javier | Liquidador Mancomunado | 05/03/2013 | 05/03/2013 |
Diaz Uriarte Gonzalo | Consejero | 05/04/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BAYSWATER CAPITAL INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25233 , F 6, S 8, H M 454355, I/A 9 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25233 , F 6, S 8, H M 454355, I/A 9 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25233 , F 6, S 8, H M 454355, I/A 9 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25233 , F 6, S 8, H M 454355, I/A 9 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-49-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-195-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25233 , F 5, S 8, H M 454355, I/A 8 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25233 , F 5, S 8, H M 454355, I/A 7 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25233 , F 5, S 8, H M 454355, I/A 7 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25233 , F 5, S 8, H M 454355, I/A 7 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25233 , F 4, S 8, H M 454355, I/A 6 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-28