LARM STEEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ IRCIO - PARCELAS 123 Y 124, PABELLON Nº 10, P
Municipio Miranda de Ebro
Provincia Burgos
Razón Social LARM STEEL SL
CIF B09513672
Capital Social 72000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/05/2010
Nombres Anteriores
- LARM STEEL SLL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE LARM STEEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LARM STEEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Gomez Luken | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 04/03/2020 |
Benito Gomez Luken | Liquidador Solidario | 04/03/2020 | 04/03/2020 |
Cubillas Lopez Ricardo | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 04/03/2020 |
Cubillas Lopez Ricardo | Liquidador Solidario | 04/03/2020 | 04/03/2020 |
Monteagudo Moreno Miguel Angel | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 04/03/2020 |
Monteagudo Moreno Miguel Angel | Liquidador Solidario | 04/03/2020 | 04/03/2020 |
Perez Vilato Alberto | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 04/03/2020 |
Perez Vilato Alberto | Liquidador Solidario | 04/03/2020 | 04/03/2020 |
Benito Gomez Luken | Administrador Solidario | 01/10/2010 | 17/01/2011 |
Cubillas Lopez Ricardo | Administrador Solidario | 01/10/2010 | 17/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LARM STEEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-09
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-09
Empresa: LARM STEEL SLL
- Cambio Denominación: LARM STEEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-09
Empresa: LARM STEEL SLL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-238-09
Empresa: LARM STEEL SLL
Capital Anterior: | 54.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 18.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 72.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-09
Empresa: LARM STEEL SLL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-09
Empresa: LARM STEEL SLL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-09