CUBILLAS LOPEZ RICARDO
Informe ejecutivo de CUBILLAS LOPEZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUBILLAS LOPEZ RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARM STEEL SL | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 04/03/2020 |
LARM STEEL SL | Liquidador Solidario | 04/03/2020 | 04/03/2020 |
LARM STEEL SL | Administrador Solidario | 01/10/2010 | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE CUBILLAS LOPEZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUBILLAS LOPEZ RICARDO
Empresa: LARM STEEL SL
Liquidador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Monteagudo Moreno Miguel Angel
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-09
Empresa: LARM STEEL SL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Monteagudo Moreno Miguel Angel
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-09
Empresa: LARM STEEL SLL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Monteagudo Moreno Miguel Angel
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-09
Empresa: LARM STEEL SLL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-09
Empresa: LARM STEEL SLL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 13, S 8, H BU 13808, I/A 1 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-09
Información de CUBILLAS LOPEZ RICARDO
Mostramos los datos de CUBILLAS LOPEZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUBILLAS LOPEZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos