BENITO GOMEZ LUKEN
Informe ejecutivo de BENITO GOMEZ LUKEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BENITO GOMEZ LUKEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIOWELDING SL | Administrador Mancomunado | 14/06/2017 | 27/01/2023 |
LARM STEEL SL | Administrador Solidario | 17/01/2011 | 04/03/2020 |
LARM STEEL SL | Liquidador Solidario | 04/03/2020 | 04/03/2020 |
LARM STEEL SL | Administrador Solidario | 01/10/2010 | 17/01/2011 |
VINCULACIONES DE BENITO GOMEZ LUKEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BENITO GOMEZ LUKEN
Empresa: LARM STEEL SL
Liquidador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Monteagudo Moreno Miguel Angel
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-09
Empresa: LARM STEEL SL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Monteagudo Moreno Miguel Angel
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 3 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-09
Empresa: BIOWELDING SL
Administrador Mancomunado
- Abad Mallofre Ignacio
- Benito Gomez Luken
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 731, L 522, F 125, S 8, H BU 17009, I/A 1 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-09
Empresa: LARM STEEL SLL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Monteagudo Moreno Miguel Angel
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-09
Empresa: LARM STEEL SLL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 15, S 8, H BU 13808, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-09
Empresa: LARM STEEL SLL
Administrador Solidario
- Benito Gomez Luken
- Cubillas Lopez Ricardo
- Perez Vilato Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 627, L 418, F 13, S 8, H BU 13808, I/A 1 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-09
Información de BENITO GOMEZ LUKEN
Mostramos los datos de BENITO GOMEZ LUKEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BENITO GOMEZ LUKEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos