LAND SIDE DESARROLLOS & SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social LAND SIDE DESARROLLOS & SERVICIOS SL
CIF B84789536
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 25/07/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE LAND SIDE DESARROLLOS & SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LAND SIDE DESARROLLOS & SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aran Iglesia Francisco Javier | Consejero Delegado | 08/03/2012 | 24/01/2014 |
Aran Iglesia Francisco Javier | Consejero | 08/03/2012 | 24/01/2014 |
Aran Iglesia Francisco Javier | Liquidador | 24/01/2014 | 24/01/2014 |
Fernandez Garcia Ceferino Ricardo | Representante | 08/03/2012 | 24/01/2014 |
Hernandez Lopez Miguel | Secretario | 08/03/2012 | 24/01/2014 |
Hernandez Lopez Miguel | Consejero | 08/03/2012 | 24/01/2014 |
Manchon Contreras Luis Felipe | Consejero | 08/03/2012 | 24/01/2014 |
Munne Costa Jose | Presidente | 08/03/2012 | 24/01/2014 |
Munne Costa Jose | Consejero | 08/03/2012 | 24/01/2014 |
VALDEPROMO SL | Consejero | 08/03/2012 | 24/01/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LAND SIDE DESARROLLOS & SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23347 , F 60, S 8, H M 418702, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23347 , F 60, S 8, H M 418702, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23347 , F 60, S 8, H M 418702, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23347 , F 60, S 8, H M 418702, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
- C/ PINAR 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23347 , F 59, S 8, H M 418702, I/A 5 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23347 , F 59, S 8, H M 418702, I/A 4 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23347 , F 59, S 8, H M 418702, I/A 4 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-49-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-218-28
- C/ SERRANO 32 2º E (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23347 , F 58, S 8, H M 418702, I/A 3 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-189-28