FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO
Informe ejecutivo de FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALDOSIL GRUPO CORPORATIVO SL | Apoderado | 28/08/2009 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO
Empresa: PROACTIVA BCN LA MARINA SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40466 , F 49, S 8, H B 351342, I/A 20 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-08
Empresa: PROACTIVA BCN LA MARINA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Castro Sousa Alfonso
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
- Hernandez Lopez Miguel
- Hernandez Lopez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39650 , F 172, S 8, H B 351342, I/A 4 N (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-08
Empresa: PROACTIVA BCN LA MARINA SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Castro Sousa Alfonso
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
- Hernandez Lopez Miguel
- Miguel Hernandez Lopez
- Palacios Serrano Juan
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40466 , F 48, S 8, H B 351342, I/A 19 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-08
Empresa: URB AMAN OFFICES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ardit Arlandis Antonio
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
- Garcia Salmeron Ramon Antonio
- Muñoz Dominguez Ruben
- VALDEPROMO SL
- Velilla Pineda Pedro
Presidente
Representante
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23135 , F 110, S 8, H M 414630, I/A 9 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: URB BUCHAREST OFFICES 1 SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ardit Arlandis Antonio
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
- Garcia Salmeron Ramon Antonio
- Muñoz Dominguez Ruben
- Velilla Pineda Pedro
Presidente
Representante
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23112 , F 9, S 8, H M 414193, I/A 9 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Empresa: URB DOWNTOWN REAL ESTATE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ardit Arlandis Antonio
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
- Garcia Salmeron Ramon Antonio
- Muñoz Dominguez Ruben
- VALDEPROMO SL
- Velilla Pineda Pedro
Presidente
Representante
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25793 , F 100, S 8, H M 414629, I/A 11 (22/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-81-28
Empresa: FUNLIFE RESORTS SA
Presidente
Representante
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21766 , F 72, S 8, H M 387705, I/A 9 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Empresa: FUNLIFE RESORTS SA
Consejero
Representante
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21766 , F 70, S 8, H M 387705, I/A 6 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-28
Empresa: FUNLIFE RESORTS SA
Consejero
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21766 , F 70, S 8, H M 387705, I/A 6 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-28
Empresa: LAND SIDE DESARROLLOS & SERVICIOS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Fernandez Garcia Ceferino Ricardo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23347 , F 60, S 8, H M 418702, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28
VER MAS ACTOS
Información de FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO
Mostramos los datos de FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ GARCIA CEFERINO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos