URB AMAN OFFICES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lopez de Hoyos, 64
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social URB AMAN OFFICES SA
CIF A84805696
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE URB AMAN OFFICES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE URB AMAN OFFICES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Salmeron Ramon Antonio | Administrador Unico | 14/01/2020 | 30/03/2022 |
Garcia Salmeron Ramon Antonio | Liquidador | 30/03/2022 | 30/03/2022 |
Serea Daniela | Administrador Unico | 26/05/2015 | 14/01/2020 |
Serea Serea Daniela | Administrador Unico | 14/01/2020 | |
Ardit Arlandis Antonio | Consejero | 26/05/2015 | |
Fernandez Garcia Ceferino Ricardo | Representante | 26/05/2015 | |
Fernandez Garcia Ceferino Ricardo | Consejero | 26/05/2015 | |
Garcia Salmeron Ramon Antonio | Presidente | 26/05/2015 | |
Garcia Salmeron Ramon Antonio | Consejero Delegado | 26/05/2015 | |
Garcia Salmeron Ramon Antonio | Consejero | 26/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE URB AMAN OFFICES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 198, S 8, H M 414630, I/A 12 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 198, S 8, H M 414630, I/A 12 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 198, S 8, H M 414630, I/A 12 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 198, S 8, H M 414630, I/A 12 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 198, S 8, H M 414630, I/A 11 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 198, S 8, H M 414630, I/A 11 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
- C/ LOPEZ DE HOYOS 64 1º I (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33411 , F 198, S 8, H M 414630, I/A 10 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
- Cambio de NIE a DNI, de doña DANIELA SEREA SEREA, siendo este último 02324565R. Igualmente se añade el segundo apellido "SEREA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23135 , F 110, S 8, H M 414630, I/A 9M (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
- AVDA DOCTOR ARCE 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23135 , F 110, S 8, H M 414630, I/A 9 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23135 , F 110, S 8, H M 414630, I/A 9 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28