CALVO GAN DANIEL
Informe ejecutivo de CALVO GAN DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CALVO GAN DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 17/06/2019 | |
V2 MI CAPITAL SL | Representante | 10/08/2015 | |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | Apoderado | 03/03/2014 | |
SOLO TECH DATA SL | REPR.143 RRM | 18/07/2011 | |
LULADA SL | Administrador Solidario | 29/12/2009 |
VINCULACIONES DE CALVO GAN DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO GAN DANIEL
Empresa: INVERSIONES RIOGAN SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Gan Daniel
- Jimenez Del Rio Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36707 , F 189, S 8, H M 657989, I/A 5 (29/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-107-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Calvo Gan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5853 , F 67, S 8, H BI 17,A , I/ 3969 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-48
Empresa: SOLO REAL ESTATE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Calvo Gan Daniel
- PROYAUM INVERSIONES SL
- VALDEPROMO SL
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27216 , F 167, S 8, H M 297741, I/A 21 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-28
Empresa: V2 MI CAPITAL SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Aran Iglesia Francisco Javier
- Calvo Gan Daniel
- Hernandez Lopez Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45498 , F 197, S 8, H B 489869, I/A 5 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-154-08
Empresa: GESTIO I SERVEIS TRADE CENTER SA
Consejero Delegado
Consejero
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45062 , F 20, S 8, H B 183646, I/A 59 (20/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-08
Empresa: GESTION FISCAL Y CONTABLE SA
Administrador Solidario
- Calvo Gan Daniel
- Gan Sarasa Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 161 , F 133, S 8, H GU 735, I/A 16 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-19
Empresa: GESTIO I SERVEIS TRADE CENTER SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42407 , F 59, S 8, H B 183646, I/A 55 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-08
Empresa: V2 MI CAPITAL SL
Consejero
Presidente
Representante
- Aran Iglesia Francisco Javier
- Calvo Gan Daniel
- Hernandez Lopez Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32472 , F 134, S 8, H M 584522, I/A 2 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-28
Representante
- Calvo Gan Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18742 , F 201, S 8, H M 326603, I/A 10 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado
- Aguado Garcia Sergio
- Alaez Lazo Yolanda
- Arteaga Ros Maria
- Becerro De La Torre Rafael
- Calvo Gan Daniel
- Carrillo Martinez Joaquin
- Cortazar Grisaleña Enrique
- Cuevas Alonso Marta
- Delgado Villanueva Alberto
- Echave Bastardes Alvaro Ignacio
- Fernandez Yusta Javier
- Gonzalez Iñiguez Gonzalo
- Jimenez Yague Antonio
- Madrid Sanchez Maria Teresa
- Montero Valiente Francisco Javier
- Perez Mancebo Rodolfo
- Seebold Landin Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5407 , F 78, S 8, H BI 17,A , I/ 3092 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-48
VER MAS ACTOS
Información de CALVO GAN DANIEL
Mostramos los datos de CALVO GAN DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO GAN DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos