ZENBU INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Razón Social ZENBU INVESTMENTS SL
CIF B82721077
Capital Social 568160.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 01/12/2003
Nombres Anteriores
- PROYAUM INVERSIONES SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ZENBU INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ZENBU INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Proyectos De Arquitectura Urbanismo Y Medio Ambien | Administrador Unico | 12/02/2015 | 28/12/2023 |
Ramos Gomez Maria De Los Angeles | Representante | 04/08/2016 | 28/12/2023 |
ZENBU INVESTMENTS SL | Socio Unico | 16/11/2009 | 28/12/2023 |
Hernandez Lopez Miguel | Representante | 12/02/2015 | 04/08/2016 |
Hernandez Lopez Miguel | Administrador Unico | 16/11/2009 | 12/02/2015 |
Hernandez Lopez Miguel | Administrador Mancomunado | 16/11/2009 | |
Wakefield Paul Guy Gibbon | Administrador Mancomunado | 16/11/2009 |
ACTOS BORME DE ZENBU INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19452 , F 111, S 8, H M 341354, I/A 10 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19452 , F 111, S 8, H M 341354, I/A 10 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19452 , F 111, S 8, H M 341354, I/A 10 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: PROYAUM INVERSIONES SL
- Sociedades absorbidas: ZENBU INVESTMENTS SL
- Sociedades absorbidas: ZENBU BRASIL CAIS MAUA SL
- Sociedades absorbidas: AVENUE TWC DESARROLLOS Y PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15600 , F 20, S 8, H M 262631, I/A 8 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: PROYAUM INVERSIONES SL
- ZENBU INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15600 , F 20, S 8, H M 262631, I/A 8 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19452 , F 111, S 8, H M 341354, I/A 9 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19452 , F 111, S 8, H M 341354, I/A 9 (04/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-28
Empresa: PROYAUM INVERSIONES SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15600 , F 20, S 8, H M 262631, I/A 7 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-28
Empresa: PROYAUM INVERSIONES SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15600 , F 20, S 8, H M 262631, I/A 7 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-28
Empresa: PROYAUM INVERSIONES SL
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15600 , F 20, S 8, H M 262631, I/A 6 (12/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-28