KUAIRA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Castelo, 10
Código Postal 28009
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social KUAIRA CONSULTORES SL
CIF B84631100
Capital Social 79595.0 Euros
Actividad Otros servicios de información n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/03/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE KUAIRA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE KUAIRA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Ruiz Sofia | Apoderado | 29/09/2015 | 27/10/2016 |
Palacios Benitez Andres | Representante | 27/10/2016 | 27/10/2016 |
Palacios Benitez Andres | Representante | 20/10/2010 | 27/10/2016 |
PALACIOS BENITEZ INVERSIONES SL | Liquidador | 27/10/2016 | 27/10/2016 |
PALACIOS BENITEZ INVERSIONES SL | Administrador Unico | 20/10/2010 | 27/10/2016 |
Fernandez Fernandez Oscar | Administrador Unico | 22/05/2009 | 20/10/2010 |
Delgado Alvarez Gabina | Administrador Unico | 22/05/2009 | |
Sagre Lopez Jose Francisco | Apoderado | 22/05/2009 |
ACTOS BORME DE KUAIRA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 60, S 8, H M 401156, I/A 9 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 60, S 8, H M 401156, I/A 9 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 60, S 8, H M 401156, I/A 9 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 60, S 8, H M 401156, I/A 9 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 60, S 8, H M 401156, I/A 8 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-28
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 49.595,00 | Euros |
Capital Actual: | 79.595,00 | Euros |
Porcentaje: | 165,32 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 59, S 8, H M 401156, I/A 7 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-28
- C/ DOCTOR CASTELO 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 59, S 8, H M 401156, I/A 6 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 59, S 8, H M 401156, I/A 6 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22454 , F 59, S 8, H M 401156, I/A 6 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28